KRS 0000679680
NIP6793150630
REGON36741483000000
NazwaYELLOW MONSTER T.ZAJĄC, P.GIERULA, M.CZEPIEC, M.GURBISZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaYELLOW MONSTER T.ZAJĄC, P.GIERULA, M.CZEPIEC, M.GURBISZ
Data rejestracji 30 maj 2017 (7 lat temu) 30 maj 2017
Data usunięcia 18 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. SZLACHECKA, 92, BRZEZIE, 32-080, BRZEZIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIATOMASZ ARKADIUSZ ZAJĄC
Wspólnik
2017-05-30
2019-11-18
PAWEŁ GIERULA
Wspólnik
2017-05-30
2019-11-18
MATEUSZ SZYMON CZEPIEC
Wspólnik
2017-05-30
2019-11-18
MIROSŁAW GURBISZ
Wspólnik
2017-05-30
2019-11-18
MATEUSZ SZYMON CZEPIEC
Beneficjent
PAWEŁ GIERULA
Beneficjent
TOMASZ ARKADIUSZ ZAJĄC
Beneficjent
MIROSŁAW GURBISZ
Beneficjent
PAWEŁ GIERULA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW GURBISZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MATEUSZ SZYMON CZEPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ GIERULA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ ARKADIUSZ ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIROSŁAW GURBISZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW
TOMASZ ARKADIUSZ ZAJĄC
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-30
2019-11-18
PAWEŁ GIERULA
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-30
2019-11-18
MIROSŁAW GURBISZ
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-30
2019-11-18
MATEUSZ SZYMON CZEPIEC
Członek Organu Reprezentacji
2017-05-30
2019-11-18
2017-05-30
2017-10-03
UL. SASKA, 25, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie