KRS 0000678939
NIP8971840422
REGON36736590600000
NazwaMELKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMELKOR
Data rejestracji 29 maj 2017 (7 lat temu) 29 maj 2017
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4331Z TYNKOWANIE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJIGOR MELNYK
Wspólnik
2017-05-29
2022-01-21
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MYKOLA KOROVETS
Wspólnik
2017-05-29
2022-01-21
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANDRII KOSTIUK
Wspólnik
2017-05-29
2022-01-21
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IGOR MELNYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-29
2022-01-21
MYKOLA KOROVETS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-29
2022-01-21
ANDRII KOSTIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-29
2022-01-21
2017-05-29
2019-03-26
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie