KRS 0000678923
NIP6772420455
REGON36732739500000
NazwaPINNEX-EMAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPINNEX-EMAUS
Data rejestracji 18 maj 2017 (7 lat temu) 18 maj 2017
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA PRUSA, 33, KRAKÓW, 30-117, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHARKADIUSZ TOMASZ KUDER
Wspólnik
2017-05-18
2022-11-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
DARIUSZ ŁUKASZ TWARÓG
Wspólnik
2017-05-18
2022-11-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
ADRIAN CEZARY MILUK
Wspólnik
2017-05-18
2022-11-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
MARIOLA MILUK
Wspólnik
2017-05-18
2022-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZL
DARIUSZ TWARÓG
Likwidator
2021-07-15
2022-11-25
MARIOLA MILUK
Beneficjent
ADRIAN MILUK
Beneficjent
ARKADIUSZ KUDER
Beneficjent
DARIUSZ TWARÓG
Beneficjent
ARKADIUSZ KUDER
reprezentant
DARIUSZ TWARÓG
reprezentant
MARIOLA MILUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADRIAN MILUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ KUDER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ TWARÓG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ ŁUKASZ TWARÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-18
2021-07-15
ARKADIUSZ TOMASZ KUDER
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2021-07-15
2017-05-18
2021-07-15
PINNEX - EMAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie