KRS 0000678834
NIP6423202091
REGON36732450500000
NazwaTHAI LONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHAI LONG
Data rejestracji 19 maj 2017 (7 lat temu) 19 maj 2017
Data usunięcia 20 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 1, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email THAILONG.JV@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWVIET HUNG HO JANECKI
Wspólnik
2017-05-19
2018-09-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOANNA KRYSTYNA WOŁEK
Wspólnik
2017-05-19
2018-09-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
THUAN PHAM VAN
Wspólnik
2018-09-04
2020-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
CONG TUAN NGUYEN
Wspólnik
2020-07-03
2023-02-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THUAN PHAM VAN
PREZES ZARZĄDU
2018-09-04
2020-07-03
JOANNA KRYSTYNA WOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-19
2018-09-04
VIET HUNG HO JANECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-19
2018-09-04
CONG TUAN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2020-07-03
2023-02-20
2017-05-19
2023-02-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-19
2023-02-20
THAI LONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-05-19
2023-02-20
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 1, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2017-05-19
2023-02-20
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2017-05-19
2023-02-20
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2017-05-19
2023-02-20
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2017-05-19
2023-02-20
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2017-05-19
2023-02-20
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2017-05-19
2023-02-20
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
GKm 12/21
2022-02-15
2023-02-21
1086.93 PLN
VI GNc 2126/20 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Aleksandra Sprung Kancelaria Komornicza nr VII w Tarnowskich Górach
Km 186/22
2022-12-29
2024-03-04
99016.26 PLN
Repertorium A numer 2548/2017
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie