KRS 0000678574
NIP9721274577
REGON36730901000000
NazwaMORGANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMORGANO
Data rejestracji 17 maj 2017 (7 lat temu) 17 maj 2017
Data usunięcia 17 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2017-05-17
2017-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRASIMIR KOSTADINOV
Wspólnik
2017-09-20
2018-10-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
FIKRI GEORGIEV
Wspólnik
2018-10-09
2021-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-17
2017-09-20
KRASIMIR KOSTADINOV
PREZES ZARZĄDU
2017-09-20
2018-10-09
FIKRI GEORGIEV
PREZES ZARZĄDU
2018-10-09
2021-02-17
2017-05-17
2017-09-20
UL. LECHICKA, 59A, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
2017-09-20
2019-12-16
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie