KRS 0000678474
NIP6252460721
REGON36730373300000
NazwaMJSTRUKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMJSTRUKBUD
Data rejestracji 17 maj 2017 (7 lat temu) 17 maj 2017
Data usunięcia 09 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEHNELÓW, 40, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MJSTRUKBUD@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMAŁGORZATA KRYSTYNA WINIARSKA
Wspólnik
2017-05-17
2018-04-11
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN GAJDA
Wspólnik
2017-05-17
2018-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
BRYGIDA TERESA LASOCKA
Wspólnik
2018-04-11
2023-05-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ.
JANUSZ GRZEGORZ LASOCKI
Wspólnik
2018-04-11
2023-05-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
JANUSZ GRZEGORZ LASOCKI
Likwidator
2019-01-09
2023-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA KRYSTYNA WINIARSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-17
2018-04-11
JANUSZ GRZEGORZ LASOCKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-11
2019-01-09
2017-05-17
2019-01-09
MJSTRUKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie