KRS 0000678007
NIP5252711016
REGON36728126200000
NazwaEIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEIK
Data rejestracji 12 maj 2017 (7 lat temu) 12 maj 2017
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WILANOWSKA, 240, WARSZAWA, 02-730, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUSYLWESTER LESZEK KUROWSKI
Wspólnik
2017-05-12
2018-10-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
STANISŁAW TADEUSZ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2017-05-12
2018-10-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PATRYCJA MAŁGORZATA IGNASZEWSKA
Wspólnik
2018-10-29
2022-10-04
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STANISŁAW TADEUSZ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-12
2018-10-29
PATRYCJA MAŁGORZATA IGNASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-29
2022-10-04
SYLWESTER LESZEK KUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-12
2018-10-29
2017-05-12
2017-10-24
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-24
2018-10-29
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie