KRS 0000676102
NIP8971839494
REGON36721868300000
NazwaVLASIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVLASIK
Data rejestracji 05 maj 2017 (7 lat temu) 05 maj 2017
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEVIKTOR VLASIK
Wspólnik
2017-05-05
2021-05-24
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
VOLODYMYR MELNYK
Wspólnik
2017-05-05
2021-05-24
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MYKHAILO REMINSKYI
Wspólnik
2017-05-05
2021-05-24
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VOLODYMYR MELNYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-05
2021-05-24
MYKHAILO REMINSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-05
2021-05-24
VIKTOR VLASIK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-05
2021-05-24
2017-05-05
2020-06-04
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie