KRS 0000675814
NIP7773283512
REGON36715496000000
NazwaLA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 kwi 2017 (7 lat temu) 27 kwi 2017
Data usunięcia 10 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STĘSZEWSKA, 1, RYBOJEDZKO, 62-060, STĘSZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEWspólnik
2017-04-27
2023-10-10
36726854000000
KRZYSZTOF ANIOŁA
Wspólnik
2017-04-27
2023-10-10
KRZYSZTOF ANIOŁA
Prokurent
2020-04-17
2023-10-10
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANIOŁA
Beneficjent
VITALII CHERNOBROVKIN
Beneficjent
ROMUALDA PASZCZYŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
KRZYSZTOF ANIOŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
VITALII CHERNOBROVKIN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. REPREZENTACJA OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST LA VIDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, W KTÓREJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR. LIKWIDATOREM LA VIDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI JEST ROMUALDA PASZCZYŃSKA.
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-27
2023-10-10
36726854000000
2017-04-27
2023-01-12
LA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie