KRS 0000675013
NIP6342892246
REGON36689388500000
NazwaBV HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBV HOLDING
Data rejestracji 28 kwi 2017 (7 lat temu) 28 kwi 2017
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55380,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNARAFAŁ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI
Wspólnik
2017-04-28
2022-03-08
793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.580,00 ZŁ
ELŻBIETA STANISŁAWA GABRYNIEWSKA
Wspólnik
2017-04-28
2017-08-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800,00 ZŁ
TOMASZ BŁAŻEJ ŚLOSARCZYK
Wspólnik
2017-04-28
2018-04-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
DARIA DANUTA MICHALCZYK
Wspólnik
2018-04-27
2022-03-08
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-28
2017-08-29
TOMASZ BŁAŻEJ ŚLOSARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-29
2018-04-27
RAFAŁ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-29
2021-12-22
DARIA DANUTA MICHALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-27
2022-03-08
2017-04-28
2018-04-27
UL. JÓZEFA WOLNEGO, 4, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
2018-04-27
2020-12-16
UL. JESIONOWA, 15, KATOWICE, 40-159, KATOWICE, POLSKA
GKm 147/20
2021-12-09
2023-06-20
2352.57 PLN
VI GNc upr 2430/20/24
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech Kancelaria Komornicza nr XVI w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie