KRS 0000673531
NIP5252707227
REGON36704943000000
NazwaPARIBU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARIBU
Data rejestracji 12 kwi 2017 (7 lat temu) 12 kwi 2017
Data usunięcia 26 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 55/73, WARSZAWA, 00-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYWspólnik
2017-04-12
2017-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36223981200000
JAY GIRDHAR MAKWANA
Wspólnik
2017-12-04
2022-04-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ CZWOJDA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2017-12-04
JAY GIRDHAR MAKWANA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-04
2022-04-26
2017-04-12
2017-12-04
UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-389, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie