KRS 0000673392
NIP8133743365
REGON36703277700000
NazwaDELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELIGHT
Data rejestracji 12 kwi 2017 (7 lat temu) 12 kwi 2017
Data usunięcia 16 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA ASNYKA, 7, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DSGROUPSD@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAOLEKSANDR HELLER
Wspólnik
2017-04-12
2019-04-04
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 150,00 ZŁ
MYKOLA KOROLKOV
Wspólnik
2017-04-12
2019-04-04
57 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 850,00 ZŁ
WŁADYSŁAW KUSZCZOW
Wspólnik
2019-04-04
2021-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
WŁODZIMIERZ SZEREMETA
Wspólnik
2019-04-04
2021-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
DMYTRO UKHOV
Wspólnik
2021-04-22
2023-05-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁODZIMIERZ SZEREMETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-04
2021-04-22
YANA MYRONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-22
2023-05-16
OLEKSANDR HELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2019-04-04
MYKOLA KOROLKOV
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2019-04-04
WŁADYSŁAW KUSZCZOW
PREZES ZARZĄDU
2019-04-04
2021-04-22
DMYTRO UKHOV
PREZES ZARZĄDU
2021-04-22
2023-05-16
2017-04-12
2019-04-04
UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 10, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie