KRS 0000673075
NIP9542776859
REGON36702879300000
NazwaARCUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARCUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 kwi 2017 (7 lat temu) 11 kwi 2017
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BAŻANTÓW, 41D, KATOWICE, 40-668, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMACIEJ WOJCIECH HUZARSKI
Wspólnik
2017-04-11
2021-03-16
ARTUR SYGUT
Wspólnik
2017-04-11
2021-03-16
Wspólnik
2017-04-11
2021-03-16
36679083700000
ZUZANNA ALEKSANDRA ISKRA HUZARSKA
Wspólnik
2017-04-11
2021-03-16
MACIEJ HUZARSKI
Prokurent
2017-04-11
2021-03-16
PROKURA SAMOISTNA
ZUZANNA ALEKSANDRA ISKRA HUZARSKA
Prokurent
2017-04-11
2021-03-16
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ WOJCIECH HUZARSKI
Beneficjent
MACIEJ WOJCIECH HUZARSKI
reprezentant
ARTUR SYGUT
reprezentant
ZUZANNA ALEKSANDRA ISKRA-HUZARSKA
reprezentant
ARTUR SYGUT
Beneficjent
ZUZANNA ALEKSANDRA ISKRA-HUZARSKA
Beneficjent
MACIEJ WOJCIECH HUZARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ARTUR SYGUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ZUZANNA ALEKSANDRA ISKRA-HUZARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) ARCUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH DZIAŁAJĄCĄ PRZEZ ZARZĄD. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: ARTUR SYGUT (PREZES ZARZĄDU) - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-11
2021-03-16
36679083700000
2017-04-11
2021-03-16
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2017-04-11
2021-03-16
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-04-11
2021-03-16
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-04-11
2021-03-16
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2017-04-11
2021-03-16
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2017-04-11
2021-03-16
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-04-11
2021-03-16
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-04-11
2021-03-16
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2017-04-11
2021-03-16
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2017-04-11
2021-03-16
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2017-04-11
2021-03-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-11
2021-03-16
ARCUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-11
2021-03-16
UL. BAŻANTÓW, 41D, KATOWICE, 40-668, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie