KRS 0000672468
NIP7831754024
REGON36654292100000
NazwaLE GRAND PARTNERS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLE GRAND PARTNERS BIS
Data rejestracji 10 kwi 2017 (7 lat temu) 10 kwi 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZAJCZA, 2, POZNAŃ, 61-546, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHANS MARTIN RENNER
Wspólnik
2017-04-10
2019-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
1943-03-15
BEATA MARIA WASIOTA
Wspólnik
2017-04-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR JACEK WASIOTA
Wspólnik
2017-04-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SŁAWOMIR JACEK WASIOTA
reprezentant
BEATA MARIA WASIOTA
reprezentant
SŁAWOMIR JACEK WASIOTA
Beneficjent
BEATA MARIA WASIOTA
Beneficjent
SŁAWOMIR JACEK WASIOTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
W OKRESIE, W KTÓRYM SŁAWOMIR JACEK WASIOTA, POSIADA CO NAJMNIEJ 1/4 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PRZYSŁUGUJE MU - JAKO WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI - OSOBISTE PRAWO POWOŁANIA 1 CZŁONKA ZARZĄDU. W OKRESIE, W KTÓRYM SŁAWOMIR JACEK WASIOTA POWOŁAŁ CZŁONKA ZARZĄDU ZGODNIE ZE ZDANIEM POPRZEDNIM, POZOSTAJE WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, TYLKO SŁAWOMIR JACEK WASIOTA MA PRAWO ODWOŁAĆ TAKIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. POWYŻSZE PRAWO PRZYSŁUGUJĄCE SŁAWOMIROWI JACKOWI WASIOTA POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA PRAWO SŁAWOMIRA JACKA WASIOTA DO POWOŁYWANIA INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W DRODZE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
BEATA MARIA WASIOTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
W OKRESIE, W KTÓRYM BEATA MARIA WASIOTA, POSIADA CO NAJMNIEJ 1/4 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PRZYSŁUGUJE JEJ - JAKO WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI - OSOBISTE PRAWO POWOŁANIA 1 CZŁONKA ZARZĄDU. W OKRESIE, W KTÓRYM BEATA MARIA WASIOTA POWOŁAŁA CZŁONKA ZARZĄDU ZGODNIE ZE ZDANIEM POPRZEDNIM, POZOSTAJE WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, TYLKO BEATA MARIA WASIOTA MA PRAWO ODWOŁAĆ TAKIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. POWYŻSZE PRAWO PRZYSŁUGUJĄCE BEACIE MARII WASIOTA POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA PRAWO BEATY MARII WASIOTA DO POWOŁYWANIA INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W DRODZE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109(4) §1(1) KODEKSU CYWILNEGO.
HANS MARTIN RENNER
PREZES ZARZĄDU
2017-04-10
2019-02-07
1943-03-15
BEATA MARIA WASIOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-10
SŁAWOMIR JACEK WASIOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie