KRS 0000672074
NIP5651527886
REGON36695979100000
NazwaAGW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGW TRADE
Data rejestracji 04 kwi 2017 (7 lat temu) 04 kwi 2017
Data usunięcia 14 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYNEK, 2, HANNA, 22-220, HANNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email AGW.TRADE.POLAND@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWACŁAW SZYMONIK
Wspólnik
2017-04-04
2023-09-14
252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 600,00 ZŁ
FRANCISZEK BEDNARZ
Wspólnik
2017-04-04
2023-09-14
252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 600,00 ZŁ
VIKTOR LAWGAN
Wspólnik
2017-04-04
2023-09-14
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 400,00 ZŁ
ANDRIY NESTER
Wspólnik
2017-04-04
2023-09-14
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 400,00 ZŁ
GRZEGORZ BEDNARZ
Prokurent
2017-04-04
2023-09-14
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WACŁAW SZYMONIK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-04
2023-09-14
FRANCISZEK BEDNARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-04
2023-09-14
VIKTOR LAWGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-04
2023-09-14
ANDRIY NESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-04
2023-09-14
2017-04-04
2018-02-02
UL. RYNEK, 2, HANNA, 22-200, HANNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie