KRS 0000671750
NIP9522160807
REGON36694899400000
NazwaANIN BUD HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaANIN BUD HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 mar 2017 (7 lat temu) 31 mar 2017
Data usunięcia 24 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO, 69, WARSZAWA, 04-632, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEHENRYK KĄDZIOŁA
reprezentant
ANETA EWA SKŁADANOWSKA
reprezentant
DARIUSZ SANTOREK
Beneficjent
HENRYK KĄDZIOŁA
Beneficjent
DARIUSZ SANTOREK
reprezentant
MAŁGORZATA STANISŁAWA KĄDZIOŁA
Wspólnik
2017-03-31
2020-09-08
DARIUSZ SANTOREK
Wspólnik
2017-03-31
2022-02-24
HENRYK KĄDZIOŁA
Wspólnik
2020-09-08
2022-02-24
ANETA EWA SKŁADANOWSKA
Prokurent
2017-10-04
2022-02-24
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ SANTOREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
HENRYK KĄDZIOŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA ANIN BUD HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA : DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJĄ: HENRYK KĄDZIOŁA - CZŁONEK ZARZĄDU; DARIUSZ SANTOREK - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-31
2022-02-24
36688376300000
2017-03-31
2017-10-04
ANIN BUD HD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie