KRS 0000671524
NIP6793034438
REGON12121336300000
NazwaIMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 mar 2017 (7 lat temu) 31 mar 2017
Data usunięcia 09 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚW. FILIPA, 17, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETGRZEGORZ ADAM CIOMBOR
Wspólnik
2017-03-31
2023-11-09
Wspólnik
2017-03-31
2023-11-09
12322161600000
ADAM MARCIN MROZEK
Wspólnik
2017-03-31
2023-11-09
MIROSŁAW KOŚCIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ MAREK DĄBROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
RICHARD LI TZAR KAI
Beneficjent
1966-11-08
RICHARD LI TZAR KAI
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HERITAGE PIONEER LIMITED, KTÓRA POSIADA 51,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOLTTECH HOLDINGS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CRYSTAL SKY INVESTMENTS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BOLTTECH HOLDINGS (EUROPE) SARL, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIGITAL CARE ASSET HOLDINGS LIMITED, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIGITAL CARE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IMAD SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI- IMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:ADAM MARCIN MROZEK ORAZ GRZEGORZ ADAM CIOMBOR
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-31
2023-11-09
12322161600000
2017-03-31
2018-05-02
UL. ŚW. FILIPA, 13, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie