KRS 0000671411
NIP7642678368
REGON36676840100000
NazwaDERMAPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDERMAPLUS
Data rejestracji 31 mar 2017 (7 lat temu) 31 mar 2017
Data usunięcia 09 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU, 10, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 147700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2017-03-31
2020-10-09
1.477 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147.700,00 Z
30159969100000
GRAŻYNA BUDASZ
Likwidator
2019-04-01
2020-10-09
KRZYSZTOF BUDASZ
Likwidator
2019-04-01
2020-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA KOCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-31
2019-04-01
2017-03-31
2019-04-01
DERMAPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie