KRS 0000671101
NIP7532443316
REGON36690202900000
NazwaBIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIMETAL
Data rejestracji 29 mar 2017 (7 lat temu) 29 mar 2017
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 40, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAVIOLETTA TERESA BILIŃSKA
Beneficjent
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
Wspólnik
2017-03-29
2022-05-13
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
VIOLETTA TERESA BILIŃSKA
Wspólnik
2017-03-29
2022-05-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SZYMON SEBASTIAN BILIŃSKI
Wspólnik
2022-05-13
2023-01-13
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MATEUSZ BILIŃSKI
Wspólnik
2022-05-13
2023-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
Likwidator
2019-02-14
2023-01-13
MIROSŁAW ANDRZEJ PIECHOWIAK
NADZORCA SĄDOWY
2019-05-30
2019-07-23
KATARZYNA JOANNA KRAKOWSKA
Kurator
2022-07-05
2023-01-13
VIOLETTA TERESA BILIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ - JEDNOOSOBOWO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ANDRZEJ MARIAN BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2019-02-14
2017-03-29
2019-02-14
BIMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie