KRS 0000670671
NIP6423201039
REGON36689417500000
NazwaTST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTST
Data rejestracji 28 mar 2017 (7 lat temu) 28 mar 2017
Data usunięcia 10 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNETOMASZ ZBIGNIEW WIECZOREK
Wspólnik
2017-03-28
2018-07-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
TOMASZ SŁAWOMIR POLOK
Wspólnik
2017-03-28
2018-07-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
SERHIY SHYLOV
Wspólnik
2017-03-28
2018-07-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SERHIY SHYLOV
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2018-07-10
2017-03-28
2018-03-16
UL. ŻORSKA, 14, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie