KRS 0000670419
NIP7123336391
REGON36689784800000
NazwaIREN PLUS COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIREN PLUS COM
Data rejestracji 28 mar 2017 (7 lat temu) 28 mar 2017
Data usunięcia 17 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#310 PRODUKCJA MEBLI #3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5590 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #5520 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #9524 NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9700 GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBYIRYNA BEREZIVSKA
Wspólnik
2017-03-28
2020-06-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
IHOR VSTAVSKYI
Wspólnik
2017-03-28
2020-06-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
PAVLO VASYLENKO
Wspólnik
2017-03-28
2020-06-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRYNA BEREZIVSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2020-06-17
IHOR VSTAVSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-28
2020-06-17
PAVLO VASYLENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-28
2020-06-17
2017-03-28
2018-10-09
UL. SĄDOWA, 2, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie