KRS 0000670076
NIP8883129215
REGON36686653000000
NazwaINWEST BUD TWORZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWEST BUD TWORZYWA
Data rejestracji 24 mar 2017 (7 lat temu) 24 mar 2017
Data usunięcia 01 mar 2022 01 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 278, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@INWESTBUDWL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHWspólnik
2017-03-24
2022-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
36634511000000
KATARZYNA STĘPIEŃ
Likwidator
2020-11-06
2022-03-01
ARTUR ROBERT STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2022-03-01
JOANNA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2022-03-01
HALINA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2022-03-01
ARTUR ROBERT STĘPIEŃ
Beneficjent
PIOTR ARKADIUSZ RUSNACZENKO
reprezentant
ARTUR ROBERT STĘPIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
PIOTR ARKADIUSZ RUSNACZENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2020-11-06
KATARZYNA PIELKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-24
2020-11-06
2017-03-24
2020-11-06
INWEST BUD TWORZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie