KRS 0000670026
NIP8992814045
REGON36687356900000
NazwaOTB OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOTB OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW
Data rejestracji 24 mar 2017 (7 lat temu) 24 mar 2017
Data usunięcia 31 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA DUBOIS, 7, WROCŁAW, 50-208, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWspólnik
2017-03-24
2018-03-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02079521900000
TOMASZ HALESZCZUK
Wspólnik
2018-03-15
2023-10-31
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAREK MOŻEJKO
Wspólnik
2018-03-15
2023-10-31
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAREK MOŻEJKO
Likwidator
2019-01-28
2023-10-31
TOMASZ HALESZCZUK
Beneficjent
MAREK MOŻEJKO
Beneficjent
TOMASZ HALESZCZUK
reprezentant
MAREK MOŻEJKO
reprezentant
TOMASZ HALESZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK MOŻEJKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM PORĘBA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2018-03-15
MAREK MOŻEJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-15
2019-01-28
TOMASZ HALESZCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-15
2019-01-28
2017-03-24
2018-03-15
IDEA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-15
2019-01-28
OTB OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-24
2020-07-16
UL. AMETYSTOWA, 1, WROCŁAW, 52-215, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie