KRS 0000668804
NIP7292715576
REGON36682109300000
NazwaMTR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMTR POLSKA
Data rejestracji 20 mar 2017 (8 lat temu) 20 mar 2017
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANATADEUSZ KAWECKI
Wspólnik
2017-03-20
2017-07-04
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
ROBERT JERZY ALEKSANDROWICZ
Wspólnik
2017-03-20
2021-11-30
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000 ZŁOTYCH
KATARZYNA EDYTA PYSZKA
Wspólnik
2017-07-04
2021-11-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁOTYCH
MARTA PAWLAK
Wspólnik
2017-03-20
2017-07-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TADEUSZ KAWECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2017-07-04
MARTA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-20
2017-07-04
ROBERT JERZY ALEKSANDROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-20
2017-07-04
ROBERT JERZY ALEKSANDROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-04
2021-11-30
KATARZYNA EDYTA PYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-04
2021-11-30
2017-03-20
2021-09-14
UL. STARORUDZKA, 10/12, ŁÓDŹ, 93-418, ŁÓDŹ, POLSKA
1010-SEE.2059129.2022BTUU
2022-12-08
2022-12-19
98963.46 PLN
1010-723.820147.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.2059129.2022BTUU
2022-12-08
2022-12-19
60305.85 PLN
1010-723.820235.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.2059129.2022BTUU
2022-12-08
2022-12-19
8174.75 PLN
1010-723.902948.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.711.2059129.2022.BTUU
2022-12-08
2022-12-19
77929.65 PLN
1010-SEW.723.1448.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.711.2059129.2022.BTUU
2022-12-08
2022-12-19
204494.03 PLN
1010-SEW.723.2689.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.2059129.2022BTUU
2022-12-08
2022-12-19
24425.71 PLN
1010-723.903028.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
1010-SEE.2059129.2022BTUU
2022-12-08
2022-12-19
25144.22 PLN
1010-723.902986.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie