KRS 0000668039
NIP5252702891
REGON36677128300000
NazwaTERA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERA CONSTRUCTION
Data rejestracji 13 mar 2017 (8 lat temu) 13 mar 2017
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 10, LUBLIN, 20-078, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJOLEKSANDR POSAZHENNIKOV
Wspólnik
2017-03-13
2020-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
1966-12-23
VOLODYMYR HANZHA
Wspólnik
2017-03-13
2020-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
EMILIIA TSERA
Wspólnik
2020-09-30
2022-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ILLIA TSERA
Wspólnik
2020-09-30
2022-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
VOLODYMYR HANZHA
Beneficjent
IULIIA POSAZHENNIKOVA
reprezentant
1990-05-26
OLEKSANDR POSAZHENNIKOV
reprezentant
1966-12-23
VOLODYMYR HANZHA
reprezentant
OLEKSANDR POSAZHENNIKOV
Beneficjent
1966-12-23
VOLODYMYR HANZHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLEKSANDR POSAZHENNIKOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSANDR POSAZHENNIKOV
PREZES ZARZĄDU
2017-03-13
2020-09-30
1966-12-23
VOLODYMYR HANZHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2020-09-30
IULIIA POSAZHENNIKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-13
2020-09-30
EMILIIA TSERA
PREZES ZARZĄDU
2020-09-30
2022-12-21
ILLIA TSERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-30
2022-12-21
2017-03-13
2020-09-30
GLOBAL ENERGY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-03-13
2017-10-04
UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 4A, WARSZAWA, 00-389, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-04
2020-09-30
UL. MEŁGIEWSKA, 74, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie