KRS 0000667404
NIP1231343114
REGON36677111300000
NazwaSTAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 mar 2017 (8 lat temu) 13 mar 2017
Data usunięcia 06 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 32, GOŁKÓW, 05-502, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMWITOLD MAREK CZAMARA
Wspólnik
2017-03-13
2022-12-06
Wspólnik
2017-03-13
2022-12-06
36588868100000
WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI
Wspólnik
2017-03-13
2022-12-06
WITOLD MAREK CZAMARA
Beneficjent
WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI
Beneficjent
WITOLD MAREK CZAMARA
reprezentant
WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI
reprezentant
WITOLD MAREK CZAMARA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD: SPOSÓB REPREZENTACJI STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: WOJCIECH TOMASZ STRADOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU, WITOLD MAREK CZAMARA- CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-13
2022-12-06
36588868100000
2017-03-13
2022-12-06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-03-13
2022-12-06
STAMINA DLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-03-13
2022-12-06
UL. PRZEMYSŁOWA, 32, GOŁKÓW, 05-502, PIASECZNO, POLSKA
2017-03-13
2022-12-06
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2017-03-13
2022-12-06
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-03-13
2022-12-06
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-03-13
2022-12-06
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2017-03-13
2022-12-06
5913Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2017-03-13
2022-12-06
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2017-03-13
2022-12-06
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2017-03-13
2022-12-06
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2017-03-13
2022-12-06
9001Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
2017-03-13
2022-12-06
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie