KRS 0000667042
NIP7343546802
REGON36675678600000
NazwaDRAGON FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDRAGON FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 mar 2017 (8 lat temu) 09 mar 2017
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA PAWŁA II, 23, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMDOROTA AGATA DULAK MIKUŁA
Wspólnik
2017-03-09
2021-11-30
PIOTR KAMIL MIKULEC
Wspólnik
2017-03-09
2021-11-30
KATARZYNA JOANNA KUNICKA MIKULEC
Wspólnik
2017-03-09
2021-11-30
JANUSZ MIKUŁA
Wspólnik
2017-03-09
2021-11-30
Wspólnik
2017-03-09
2021-11-30
36594077200000
PIOTR KAMIL MIKULEC
Beneficjent
KATARZYNA JOANNA KUNICKA MIKULEC
Beneficjent
DOROTA AGATA DULAK MIKUŁA
Beneficjent
JANUSZ MIKUŁA
reprezentant
JANUSZ MIKUŁA
Beneficjent
PIOTR KAMIL MIKULEC
Prokurent
2017-03-09
2021-11-30
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KAMIL MIKULEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KATARZYNA JOANNA KUNICKA MIKULEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DOROTA AGATA DULAK MIKUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JANUSZ MIKUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIONEGO PROKURENTA JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA DRAGON FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MYŚLACHOWICACH. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU: JANUSZ MIKUŁA PESEL 74051608135
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-09
2021-11-30
36594077200000
2017-03-09
2017-04-10
UL. JANA PAWŁA II, 235, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie