KRS 0000665439
NIP5252700604
REGON36663977300000
Nazwa"RBC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaRBC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 lut 2017 (8 lat temu) 24 lut 2017
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MŁYNARSKA, 7, WARSZAWA, 01-205, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWOJCIECH PIOTR CETNARSKI
Wspólnik
2017-02-24
2021-09-15
RYSZARD CETNARSKI
Wspólnik
2017-02-24
2021-09-15
Wspólnik
2017-02-24
2021-09-15
36650186200000
RYSZARD BŁAŻEJ CETNARSKI
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR CETNARSKI
reprezentant
WOJCIECH PIOTR CETNARSKI
Beneficjent
RYSZARD BŁAŻEJ CETNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH PIOTR CETNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
UDZIAŁOWIEC WIĘKSZOŚCIOWY (95%) KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - RBC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O., KTÓRA WNIOSŁA WKŁAD 500 PLN DO SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK "RBC NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZACYCH SPÓŁKI, SAMODZIELNIE. DO REPREZENTACJI "RBC NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU WOJCIECH PIOTR CETNARSKI, SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-24
2021-09-15
36650186200000
2017-02-24
2018-09-18
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie