KRS 0000665161
NIP5213769106
REGON36663305500000
NazwaMC VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMC VENTURES
Data rejestracji 23 lut 2017 (8 lat temu) 23 lut 2017
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆWOJCIECH JAN SADOWSKI
Wspólnik
2017-02-23
2021-02-02
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
MACIEJ BARTOSZ ZAJĄC
Wspólnik
2017-02-23
2021-02-02
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
MACIEJ TOMASZ WOŹNICZKO
Wspólnik
2017-02-23
2021-02-02
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
KONRAD PAWEŁ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2017-02-23
2021-02-02
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
MACIEJ TOMASZ WOŹNICZKO
Beneficjent
KONRAD PAWEŁ KWIATKOWSKI
Beneficjent
KONRAD PAWEŁ KWIATKOWSKI
reprezentant
MACIEJ BARTOSZ ZAJĄC
Beneficjent
WOJCIECH JAN SADOWSKI
Beneficjent
MACIEJ BARTOSZ ZAJĄC
reprezentant
WOJCIECH JAN SADOWSKI
reprezentant
MACIEJ TOMASZ WOŹNICZKO
reprezentant
MACIEJ TOMASZ WOŹNICZKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KONRAD PAWEŁ KWIATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ BARTOSZ ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH JAN SADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH JAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-23
2021-02-02
KONRAD PAWEŁ KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-23
2021-02-02
MACIEJ BARTOSZ ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-23
2021-02-02
MACIEJ TOMASZ WOŹNICZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-23
2021-02-02
2017-02-23
2020-09-02
UL. WYGLĘDOWSKA, 6, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie