KRS 0000665050
NIP9731038105
REGON36661792600000
NazwaHOREX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOREX.PL
Data rejestracji 22 lut 2017 (8 lat temu) 22 lut 2017
Data usunięcia 20 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA BATOREGO, 16, ZIELONA GÓRA, 65-084, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 134200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKATOMASZ MICHAŁ BRYK
Wspólnik
2017-02-22
2020-10-08
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
AGNIESZKA HOROSZKIEWICZ BRYK
Wspólnik
2017-02-22
2020-12-01
547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.700,00 ZŁ
ANDRZEJ HOROSZKIEWICZ
Wspólnik
2018-06-12
2021-07-20
407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.700,00 ZŁ
TOMASZ MICHAŁ BRYK
Wspólnik
2020-12-01
2021-07-20
543 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.300,00 ZŁ
ANDRZEJ HOROSZKIEWICZ
Beneficjent
TOMASZ MICHAŁ BRYK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ HOROSZKIEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA HOROSZKIEWICZ BRYK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-22
2017-03-14
TOMASZ MICHAŁ BRYK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-14
2021-07-20
2017-02-22
2017-06-14
UL. TRASA PÓŁNOCNA, 14C, ZIELONA GÓRA, 65-119, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie