KRS 0000664430
NIP9691623061
REGON36659482300000
NazwaSOKOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOKOTO
Data rejestracji 17 lut 2017 (8 lat temu) 17 lut 2017
Data usunięcia 20 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHWspólnik
2017-02-17
2019-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;-ZŁ
36064103600000
SEBASTIAN MAREK MARKOWICZ
Wspólnik
2019-05-06
2022-12-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-17
2019-05-06
SEBASTIAN MAREK MARKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-05-06
2022-12-20
2017-02-17
2020-10-21
UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 102, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA
2413-SEE.711.591.2022
2022-11-21
2023-03-03
181.17 PLN
2413.723.177110.2020
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
2413-SEE.711.591.2022
2022-11-21
2023-03-03
186245.19 PLN
2413.723.135043.2020
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
2413-SEE.711.592.2022 UNP: 2413-22-061388
2022-11-21
2023-03-03
13 PLN
040238-622-EA15/20
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
2413-SEE.711.591.2022
2022-11-21
2023-03-03
5731.92 PLN
2413.723.177112.2020
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
2413-SEE.711.591.2022
2022-11-21
2023-03-03
3168.57 PLN
2413.723.177118.2020
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
Km 180/22
2022-06-30
2023-02-24
652.91 PLN
VI Nc-e 1225236/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie