KRS 0000664428
NIP8133738542
REGON36660956500000
NazwaMAR-GOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAR-GOR
Data rejestracji 21 lut 2017 (8 lat temu) 21 lut 2017
Data usunięcia 08 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 2, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHDAMIAN ANDRZEJ PLIZGA
Wspólnik
2017-02-21
2022-10-06
90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 90.000 ZŁ
ROBERT ZBOROWSKI
Wspólnik
2017-02-21
2017-06-07
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ
PATRYK ZBIGNIEW MOKRZYCKI
Wspólnik
2017-06-07
2024-08-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PIOTR JASION
Wspólnik
2022-10-06
2024-08-08
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ( W TYM PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE: NABYCIA LUB ZBYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISANIA WEKSLI, ZAWARCIA UMOWY - O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROBERT ZBOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-21
2017-03-03
PATRYK ZBIGNIEW MOKRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-03
2022-10-06
2017-02-21
2017-03-03
AL. TADEUSZA REJTANA, 23, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie