KRS 0000663883
NIP7343546216
REGON36657009900000
NazwaMPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMPAL
Data rejestracji 15 lut 2017 (8 lat temu) 15 lut 2017
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 115, ŁĘKA, 33-322, KORZENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3523 HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #4520 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAWIKTOR JAKUB MOKRZYCKI
Wspólnik
2017-02-15
2021-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
Wspólnik
2017-02-15
2021-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
Likwidator
2021-01-20
2021-10-22
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
Beneficjent
WIKTOR JAKUB MOKRZYCKI
Beneficjent
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
reprezentant
WIKTOR JAKUB MOKRZYCKI
reprezentant
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ND
WIKTOR JAKUB MOKRZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ND
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOBIASZ JAN MOKRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-15
2021-01-20
WIKTOR JAKUB MOKRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-15
2021-01-20
2017-02-15
2021-01-20
MPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie