KRS 0000663836
NIP8133738140
REGON36657827300000
NazwaBYSTRZAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBYSTRZAKI
Data rejestracji 16 lut 2017 (8 lat temu) 16 lut 2017
Data usunięcia 14 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 17, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAANNA TOKARCZYK
Wspólnik
2017-02-16
2021-06-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
JAKUB FILIP ŻOCHOWSKI
Wspólnik
2017-02-16
2021-06-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
ALEKSANDRA IZABELA WASIAK
Wspólnik
2021-06-23
2023-07-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ANNA TOKARCZYK
Prokurent
2017-02-16
2021-11-18
PROKURA SAMOISTNA
ANNA TOKARCZYK
Beneficjent
ANNA TOKARCZYK
reprezentant
ANNA TOKARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB FILIP ŻOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2019-03-27
MAREK WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-08-14
2021-06-23
ALEKSANDRA IZABELA WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2021-06-23
2023-07-14
2017-02-16
2022-04-29
AL. TADEUSZA REJTANA, 23, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
GKm 91/21
2022-03-03
2023-06-13
1269.66 PLN
XIV GC 141/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie
Km 147/21
2022-03-03
2023-06-13
5129.63 PLN
VI Nc-e 1826756/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie
GKm 151/21
2022-08-30
2023-03-10
34693.61 PLN
X GNc 2668/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Piotr Bielówka Kancelaria Komornicza nr XXI w Rzeszowie
Kms 14/22
2022-10-11
2023-05-15
2000 PLN
RZ XII Ns Rej. KRS 16244/208/525
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie
Kms 64/22
2022-11-18
2023-01-05
233.92 PLN
I 1 Co 3178/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Tomasz Piotr Tutka Kancelaria Komornicza nr XXII w Rzeszowie
GKm 8/21
2022-12-24
2023-03-10
6881.01 PLN
VI GNc 382/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Oczkowski Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie
GKm 31/22
2022-12-24
2023-03-10
17122.75 PLN
V GNc 3548/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Oczkowski Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie
Km 466/22
2022-12-29
2023-03-10
4693.39 PLN
VI Nc-e 1736513/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Oczkowski Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie
Kms 96/22
2023-06-30
2023-08-25
530 PLN
VII P 520/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jarosław Zmysło Kancelaria Komornicza nr XXVI w Rzeszowie
1822-SEE.7113.13.2023.301
2023-08-22
2023-09-01
1951798.98 PLN
FBIIA.3150.1.2022
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie