KRS 0000661654
NIP8133736827
REGON36637317000000
NazwaCOVIZMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOVIZMO
Data rejestracji 03 lut 2017 (8 lat temu) 03 lut 2017
Data usunięcia 26 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWHEINI MIKKELSEN
Wspólnik
2017-02-03
2023-06-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
MONIKA AGNIESZKA SERAFIN
Wspólnik
2017-02-03
2023-06-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
BOGI LINKLETT
Wspólnik
2017-09-26
2023-06-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
RUBEN MIKKELSEN
Wspólnik
2017-09-26
2023-06-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZENEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 20.000 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A PONIŻEJ TEJ KWOTY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
HEINI MIKKELSEN
PREZES ZARZĄDU
2017-02-03
2023-06-26
MONIKA AGNIESZKA SERAFIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-03
2023-06-26
RUBEN MIKKELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-26
2019-12-12
BOGI LINKLETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-26
2023-06-26
RUBEN MIKKELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-12
2023-06-26
2017-02-03
2019-12-12
UL. LITEWSKA, 4A, RZESZÓW, 35-302, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie