KRS 0000661078
NIP5771982191
REGON36645017100000
NazwaKRISBUT - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRISBUT - NET
Data rejestracji 30 sty 2017 (8 lat temu) 30 sty 2017
Data usunięcia 10 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 12, ŻARKI, 42-310, ŻARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF REGINIUSZ CZYŻ
Wspólnik
2017-01-30
2022-10-10
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00 ZŁ
EWA MAŁGORZATA KUZIOR
Wspólnik
2017-01-30
2022-10-10
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
TOMASZ JAN KUZIOR
Likwidator
2021-12-09
2022-10-10
KRZYSZTOF REGINIUSZ CZYŻ
Beneficjent
EWA MAŁGORZATA KUZIOR
Beneficjent
TOMASZ KUZIOR
zgłaszający - likwidator
KRZYSZTOF REGINIUSZ CZYŻ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA MAŁGORZATA KUZIOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
PAWEŁ BRZÓZKA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-30
2021-12-09
2017-01-30
2021-12-09
KRISBUT - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie