KRS 0000659802
NIP5372636240
REGON36638106200000
NazwaRABOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRABOTA
Data rejestracji 20 sty 2017 (8 lat temu) 20 sty 2017
Data usunięcia 24 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANHENADZI KOZEL
Wspólnik
2017-01-20
2017-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KAROLINA MAJ
Wspólnik
2017-08-02
2018-07-09
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650,00 ZŁ
ANNA MARIA GŁACZYŃSKA
Wspólnik
2017-08-02
2018-02-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ.
ROBERT MIROSŁAW SKŁADOWSKI
Wspólnik
2018-02-14
2018-07-09
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350,00 ZŁ
KAROL JAN KOWALCZYK
Wspólnik
2018-07-09
2019-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
OLEKSANDR PETROVETS
Wspólnik
2019-06-28
2023-08-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
ROBERT MIROSŁAW SKŁADOWSKI
Prokurent
2018-02-14
2018-07-09
PROKURA SAMOISTNA
KAROLINA MAJ
Prokurent
2017-08-02
2019-06-28
PROKURA SAMOISTNA
KAROL JAN KOWALCZYK
Prokurent
2018-07-09
2019-06-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
HENADZI KOZEL
PREZES ZARZĄDU
2017-01-20
2017-08-02
ANNA MARIA GŁACZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-02
2019-06-28
OLEKSANDR PETROVETS
PREZES ZARZĄDU
2019-06-28
2023-08-24
2017-01-20
2017-08-02
UL. FRANCUSKA, 52, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2017-08-02
2018-02-14
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-14
2018-07-09
63, ANTONIÓW, 26-434, GIELNIÓW, POLSKA
2018-07-09
2019-06-28
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie