KRS 0000658891
NIP6572927936
REGON36635739400000
NazwaAPARTAMENTY SEMINARYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAPARTAMENTY SEMINARYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 sty 2017 (8 lat temu) 17 sty 2017
Data usunięcia 01 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GÓRNA, 20, KIELCE, 25-415, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKARTUR KOZERA
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
ANDRZEJ MACIEJ KOZERA
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
MARCIN ANDRZEJ KOZERA
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
MATEUSZ TADEUSZ MODLIŃSKI
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
36630400900000
PRZEMYSŁAW PIOTR MODLIŃSKI
Wspólnik
2017-01-17
2023-12-01
MATEUSZ TADEUSZ MODLIŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW PIOTR MODLIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MACIEJ KOZERA
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ KOZERA
reprezentant
ARTUR KOZERA
reprezentant
MATEUSZ TADEUSZ MODLIŃSKI
reprezentant
PRZEMYSŁAW PIOTR MODLIŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ MACIEJ KOZERA
reprezentant
MATEUSZ MODLIŃSKI
reprezentant
MATEUSZ MODLIŃSKI
Beneficjent
MATEUSZ TADEUSZ MODLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PRZEMYSŁAW PIOTR MODLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ MACIEJ KOZERA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MATEUSZ MODLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARCIN ANDRZEJ KOZERA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ARTUR KOZERA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-17
2023-12-01
36630400900000
2017-01-17
2017-05-23
UL. WARSZAWSKA, 31, KIELCE, 25-518, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie