KRS 0000657225
NIP5213762802
REGON36603726400000
NazwaABERKRAFT ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABERKRAFT ZARZĄDZANIE
Data rejestracji 05 sty 2017 (8 lat temu) 05 sty 2017
Data usunięcia 02 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DŁUGA, 44/50, WARSZAWA, 00-241, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEDANIEL STANISŁAW KANIOWSKI
Wspólnik
2017-01-05
2019-08-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-10-08
2019-08-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
36609042000000
Wspólnik
2019-08-23
2021-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
00130639100000
IRENA SKRZYPEK
Beneficjent
DANIEL STANISŁAW KANIOWSKI
reprezentant
IRENA SKRZYPEK
Beneficjent
POSIADANIE 91% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, SAMODZIELNIE.
DANIEL STANISŁAW KANIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-05
2021-06-02
2017-01-05
2017-06-07
UL. PUŁAWSKA, 12, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie