KRS 0000657072
NIP5272530565
REGON14080512300000
NazwaCONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONET
Data rejestracji 03 sty 2017 (8 lat temu) 03 sty 2017
Data usunięcia 17 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LESZNO, 32, WARSZAWA, 01-199, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPIOTR ŁUKASZ SITARZ
Wspólnik
2017-01-03
2018-09-17
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900,00 ZŁ
SEMKO GRZEGORZ DOKTÓR
Wspólnik
2017-01-03
2018-09-17
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900,00 ZŁ
PIOTR ŁUKASZ SITARZ
reprezentant
SEMKO GRZEGORZ DOKTÓR
reprezentant
PIOTR ŁUKASZ SITARZ
Beneficjent
SEMKO GRZEGORZ DOKTÓR
Beneficjent
PIOTR ŁUKASZ SITARZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI - CONET SP. Z O.O. (KRS 0000717970)
SEMKO GRZEGORZ DOKTÓR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI - CONET SP. Z O.O. (KRS 0000717970)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ŁUKASZ SITARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-03
2018-09-17
SEMKO GRZEGORZ DOKTÓR
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-03
2018-09-17
2017-01-03
2018-09-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-03
2018-09-17
CONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-03
2018-09-17
UL. LESZNO, 32, WARSZAWA, 01-199, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-03
2018-09-17
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2017-01-03
2018-09-17
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2017-01-03
2018-09-17
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2017-01-03
2018-09-17
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2017-01-03
2018-09-17
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2017-01-03
2018-09-17
4741Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-01-03
2018-09-17
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2017-01-03
2018-09-17
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2017-01-03
2018-09-17
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2017-01-03
2018-09-17
9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie