KRS 0000656637
NIP8741776637
REGON34150886900000
NazwaMIRO ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIRO ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 sty 2017 (8 lat temu) 04 sty 2017
Data usunięcia 01 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. FLORIANA, 2, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWspólnik
2017-01-04
2017-08-01
36299182300000
OGUEJIOFO DAVID OBIUDO
Likwidator
2017-02-23
2017-08-01
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, TJ. 1. ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ANNA OBIUDO I OGUEJIOFO DAVID OBIUDO; 2. ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA -UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE: -ANNA OBIUDO; - ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ANNA OBIUDO I OGUEJIOFO DAVID OBIUDO.
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-04
2017-02-23
14730629700000
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-04
2017-02-23
36299182300000
2017-01-04
2017-02-23
MIRO ADAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie