KRS 0000656183
NIP7262663863
REGON36620078700000
NazwaFUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH ZAPIECEK
Krótka nazwaINICJATYW TWÓRCZYCH ZAPIECEK
Data rejestracji 30 gru 2016 (8 lat temu) 30 gru 2016
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 38, ŁÓDŹ, 91-052, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FUNDACJA@FUNDACJAZAPIECEK.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKMAGDALENA ANNA DZIAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2020-01-09
JANUSZ RYSZARD STRĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2020-01-09
JACEK IRENEUSZ ULOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2020-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA Z ZASTRZEŻENIEM UST.2; 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 2000 ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU; 3. DLA WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI, OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
GRACJAN MIŁOSZ CHOJNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2016-12-30
2020-01-09
AGNIESZKA WASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2016-12-30
2020-01-09
JOANNA KATARZYNA TARASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2016-12-30
2020-01-09
MARIOLA ANDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI - DYREKTOR PROGRAMOWY
2016-12-30
2018-04-30
ALEKSANDRA HEJDUK
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI- DYREKTOR FINANSOWO- ADMINISTRACYJNY
2016-12-30
2020-01-09
KAMIL WŁODZIMIERZ HEJDUK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2016-12-30
2020-01-09
2016-12-30
2020-01-09
FUNDACJA
2016-12-30
2020-01-09
FUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH ZAPIECEK
2016-12-30
2020-01-09
UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 38, ŁÓDŹ, 91-052, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-12-30
2020-01-09
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-12-30
2020-01-09
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2016-12-30
2020-01-09
5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
2016-12-30
2020-01-09
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2016-12-30
2020-01-09
5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-12-30
2020-01-09
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2016-12-30
2020-01-09
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2016-12-30
2020-01-09
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2016-12-30
2020-01-09
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie