KRS 0000655744
NIP5833225139
REGON36617131800000
NazwaABELA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABELA CAPITAL
Data rejestracji 28 gru 2016 (8 lat temu) 28 gru 2016
Data usunięcia 11 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA MELON
Wspólnik
2016-12-28
2023-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN
DARIUSZ KRZYSZTOF MELON
Wspólnik
2017-01-25
2023-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN
ELŻBIETA MELON
Likwidator
2022-11-04
2023-09-11
ELŻBIETA MELON
Beneficjent
DARIUSZ KRZYSZTOF MELON
Beneficjent
ELŻBIETA MELON
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ELŻBIETA MELON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ KRZYSZTOF MELON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ELŻBIETA MELON
PREZES ZARZĄDU
2016-12-28
2017-01-25
ELŻBIETA MELON
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2022-11-04
DARIUSZ KRZYSZTOF MELON
PREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2022-11-04
2016-12-28
2022-11-04
ABELA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-28
2017-01-25
UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie