KRS 0000655482
NIP6392011472
REGON36618449100000
NazwaSBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSBS INVEST
Data rejestracji 29 gru 2016 (8 lat temu) 29 gru 2016
Data usunięcia 26 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPÓŁDZIELCZA, 2, KORNICE, 47-480, PIETROWICE WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #4331Z TYNKOWANIE #5813Z WYDAWANIE GAZETROBERT HENRYK BIENEK
Likwidator
2020-03-06
2022-01-26
PAWEŁ PIOTR SASSOWSKY
Likwidator
2020-03-06
2022-01-26
PAWEŁ PIOTR SASSOWSKY
Beneficjent
PAWEŁ PIOTR SASSOWSKY
reprezentant
JACEK SOCHACKI
Wspólnik
2016-12-29
2017-08-04
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000,00;-ZŁ
ROBERT BIENEK
Wspólnik
2016-12-29
2022-01-26
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00;-ZŁ
PAWEŁ SASSOWSKY
Wspólnik
2016-12-29
2022-01-26
1040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00;-ZŁ
PAWEŁ PIOTR SASSOWSKY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JACEK SOCHACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-29
2017-08-04
ROBERT BIENEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-29
2020-03-06
PAWEŁ SASSOWSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-29
2020-03-06
2016-12-29
2020-03-06
SBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie