KRS 0000655211
NIP7123325996
REGON36616905000000
NazwaPOLSKA PIWNA KOMPANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA PIWNA KOMPANIA
Data rejestracji 28 gru 2016 (8 lat temu) 28 gru 2016
Data usunięcia 09 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPOKOJNA, 17, LUBLIN, 20-066, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #11 PRODUKCJA NAPOJÓWWspólnik
2016-12-28
2019-01-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
36570782800000
Wspólnik
2016-12-28
2018-10-31
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
36564376100000
VITALII VERESHCHAK
Wspólnik
2018-10-31
2019-01-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
VIKTOR MINICH
Wspólnik
2019-01-04
2020-01-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARIYAN HODA
Wspólnik
2019-01-04
2024-05-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
VLADYSLAV MINICH
Wspólnik
2020-01-15
2024-05-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VLADYSLAV MINICH
PREZES ZARZĄDU
2020-01-15
2024-05-09
ANNA SZOSTAK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-28
2018-10-31
VIKTOR MINICH
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2020-01-15
MARIYAN HODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-04
2024-05-09
2016-12-28
2018-10-31
UL. KASZTELAŃSKA, 31, LUBLIN, 20-810, LUBLIN, POLSKA
2018-10-31
2020-01-15
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 31, LUBLIN, 20-016, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie