KRS 0000655088
NIP9452201026
REGON36615361600000
NazwaIT FARMAPROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIT FARMAPROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 gru 2016 (8 lat temu) 27 gru 2016
Data usunięcia 21 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO, 12, KRAKÓW, 31-319, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FINANSE@FARMAPROM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #822 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ STASIACZEK
Wspólnik
2016-12-27
2021-01-21
DARIUSZ SŁAWOMIR ZELIN
Wspólnik
2016-12-27
2021-01-21
MONIKA KATARZYNA STASIACZEK
Wspólnik
2016-12-27
2021-01-21
LUCYNA LEWICKA HERNIK
Wspólnik
2016-12-27
2021-01-21
Wspólnik
2016-12-27
2021-01-21
12069844700000
LUCYNA LEWICKA-HERNIK
Beneficjent
MONIKA KATARZYNA STASIACZEK
Beneficjent
PAWEŁ STASIACZEK
Beneficjent
DARIUSZ SŁAWOMIR ZELIN
zgłaszający - wspólnik spółki
LUCYNA LEWICKA-HERNIK
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ SŁAWOMIR ZELIN
Beneficjent
MONIKA KATARZYNA STASIACZEK
zgłaszający - wspólnik spółki
PAWEŁ STASIACZEK
zgłaszający - wspólnik spółki
LUCYNA LEWICKA-HERNIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MONIKA KATARZYNA STASIACZEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PAWEŁ STASIACZEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ SŁAWOMIR ZELIN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-27
2021-01-21
12069844700000
2016-12-27
2017-10-06
UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO, 8, KRAKÓW, 31-319, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie