KRS 0000654096
NIP9512425457
REGON36613076200000
NazwaAMAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMAI
Data rejestracji 21 gru 2016 (8 lat temu) 21 gru 2016
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO, 3A, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
Wspólnik
2016-12-21
2021-01-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
AGATA MARIA BARAN
Wspólnik
2016-12-21
2021-01-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH
MARCIN KRZYSZTOF KOTEWICZ
Wspólnik
2016-12-21
2021-01-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH
MARCIN KRZYSZTOF KOTEWICZ
Prokurent
2016-12-21
2019-05-06
PROKURA ODDZIELNA
AGATA MARIA BARAN
Likwidator
2019-05-06
2021-01-19
ADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
Likwidator
2019-05-06
2021-01-19
ADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
Beneficjent
ADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
reprezentant
AGATA MARIA BARAN
reprezentant
ADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADRIANNA WIKTORIA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-21
2019-05-06
AGATA MARIA BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-21
2019-05-06
2016-12-21
2019-05-06
AMAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie