KRS 0000653581
NIP5252689280
REGON36611657800000
NazwaAMGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMGET
Data rejestracji 20 gru 2016 (8 lat temu) 20 gru 2016
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2016-12-20
2017-02-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
36279612200000
MICHAŁ KAZIMIERZ GLINKA
Wspólnik
2017-02-06
2017-12-06
559 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.900,00 ZŁOTYCH
BAY TRAN DUY
Wspólnik
2017-12-06
2022-04-29
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-20
2017-02-06
MICHAŁ KAZIMIERZ GLINKA
PREZES ZARZĄDU
2017-02-06
2017-12-06
BAY TRAN DUY
PREZES ZARZĄDU
2017-12-06
2022-04-29
2016-12-20
2017-02-06
CHARMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-20
2017-12-06
UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie