KRS 0000653529
NIP7792454512
REGON36612489100000
NazwaDAF TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAF TRADING
Data rejestracji 21 gru 2016 (8 lat temu) 21 gru 2016
Data usunięcia 20 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. METALOWA, 3, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH #4637 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4639 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWHENRYK KAZIMIERZ FITYKA
Wspólnik
2016-12-21
2023-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IEVGEN DUBOVYK
Wspólnik
2016-12-21
2019-11-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SYTUACJI, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
IEVGEN DUBOVYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-21
2019-11-25
HENRYK KAZIMIERZ FITYKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-21
2023-04-20
2016-12-21
2017-07-18
UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie