KRS 0000653040
NIP9721086953
REGON63454758400000
NazwaVILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 gru 2016 (8 lat temu) 16 gru 2016
Data usunięcia 04 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WENECJAŃSKA, 7, POZNAŃ, 61-101, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKOSKAR GRZEBALSKI
Wspólnik
2016-12-16
2024-01-04
ALEKSANDRA GRZEBALSKA
Wspólnik
2016-12-16
2024-01-04
FILIP GRZEBALSKI
Wspólnik
2016-12-16
2024-01-04
Wspólnik
2016-12-16
2024-01-04
36468715300000
BOGDAN JAN GRZEBALSKI
Prokurent
2017-09-13
2024-01-04
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
LUCYNA GRZEBALSKA
Prokurent
2017-09-13
2024-01-04
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ALEKSANDRA MARIA GRZEBALSKA
Beneficjent
FILIP GRZEBALSKI
Beneficjent
OSKAR GRZEBALSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW BOROWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDRA MARIA GRZEBALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FILIP GRZEBALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSKAR GRZEBALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-16
2024-01-04
36468715300000
2016-12-16
2020-08-05
OS. PRZYJAŹNI, 11, POZNAŃ, 61-685, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie